经上港集团党委同意,上港集团党委决定对上港集团第二次党代会代表候选人初步人选进行公示。
王世国,男,1976年12月出生,汉族,籍贯:山东聊城,全日制大学,管理学学士,经济师,2000年8月参加工作,2004年5月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司党委干部部高级管理人员管理室主任。
王晶奇,男,1975年8月出生,汉族,籍贯:江苏淮安,在职大学,文学学士,经济师、政工师,1994年9月参加工作,2001年6月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司工会副主席。
刘 刚,男,1968年11月出生,汉族,籍贯:湖南衡山,在职大学,工商管理硕士,经济师,1989年8月参加工作,1995年10月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司纪委副书记、监察室主任。
阮小云,男,1972年2月出生,汉族,籍贯:江苏如皋,在职大学,政工师,1992年12月参加工作,1994年11月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司党委工作部武装部副部长、机关工会主席。
李佳玺,女,1985年12月出生,汉族,籍贯:浙江宁波,全日制大学,管理学硕士,经济师,2008年8月参加工作,2006年12月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司团委副书记。
何 彦,男,1972年8月出生,汉族,籍贯:江苏射阳,在职大学,政工师,1991年7月参加工作,1997年11月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司党委工作部部长、机关党委书记。
沈 伟,男,1969年10月出生,汉族,籍贯:上海,中央党校在职大学,政工师,1989年7月参加工作,1989年6月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司总裁事务部总经理。
张俊杰,男,1974年5月出生,汉族,籍贯:浙江象山,在职大学,1994年7月参加工作,1994年7月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司安全监督部部长、海监室主任。
张 燕,男,1930年4月出生,汉族,籍贯:山东安邱,在职大专,1948年10月参加工作,1953年6月加入中国共产党。原上海港务局局长、党委书记。
陈亦斌,男,1967年11月出生,汉族,籍贯:浙江上虞,在职大学,政工师,1990年7月参加工作,1996年8月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司生产业务部商务管理室主管。
罗文斌,男,1975年12月出生,汉族,籍贯:江西高安,全日制研究生,工学博士,教授级高级工程师,2002年7月参加工作,1994年11月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司工程技术部总经理。
金存樑,男,1960年3月出生,汉族,籍贯:江苏昆山,在职大专,高级经济师,1980年8月参加工作,1986年5月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司生产业务部总经理。
金志伟,男,1970年5月出生,汉族,籍贯:上海,在职研究生,工学硕士,高级经济师,1992年8月参加工作,1998年6月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司人力资源部总经理。
周源康,男,1960年12月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学,高级会计师,1981年8月参加工作,1985年5月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司审计部部长。
郭立仲,男,1962年6月出生,汉族,籍贯:江苏阜宁,在职大专,高级会计师,1982年9月参加工作,1997年9月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司资产财务部总经理。
黄海东,男,1976年5月出生,汉族,籍贯:江苏启东,在职研究生,工商管理硕士,高级经济师,1998年8月参加工作,1996年9月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司生产业务部常务副总经理。
戴 骏,男,1970年3月出生,汉族,籍贯:江苏扬州,中央党校在职大学,经济师,1990年8月参加工作,2004年5月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司党委干部部部长。
丁 晨,男,1974年1月出生,汉族,籍贯:浙江湖州,在职大学(专科),经济员,1992年9月参加工作,1995年7月加入中国共产党。现任上港集团张华浜分公司生产经营党总支部书记、生产业务一部党支部书记、市场经营部党支部书记。
王旖旎,女,1989年3月出生,汉族,籍贯:江苏宜兴,全日制大学(本科),学士学位,助理工程师,2011年7月参加工作,2008年11月加入中国共产党。现任上港集团张华浜分公司党群工作部部长。
华 军,男,1960年6月出生,汉族,籍贯:江苏苏州,中技,高级技师,1981年9月参加工作,1994年6月加入中国共产党。现任上港集团张华浜分公司工程技术部维修主任。
杨海丰,男,1977年11月出生,汉族,籍贯:江苏海门,全日制大学(本科),硕士学位,高级会计师,1999年7月参加工作,2004年6月加入中国共产党。现任上港集团张华浜分公司党委书记。
吴伟忠,男,1968年12月出生,汉族,籍贯:江苏淮阴,在职大学(专科),助理工程师,1989年9月参加工作,1997年11月加入中国共产党。现任上港集团张华浜分公司机械操作队队长。
张 敏,男,1975年11月出生,汉族,籍贯:安徽凤阳,全日制大学(本科),学士学位,高级政工师,1997年6月参加工作,1999年7月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁。
陈必银,男,1963年9月出生,汉族,籍贯:江苏阜宁,在职大学(本科),助理政工师,1985年12月参加工作,1985年3月加入中国共产党。现任上港集团张华浜分公司人事组织部、行政服务部经理。
顾云耀,男,1974年6月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大学(本科),学士学位,高级政工师、经济师,1996年8月参加工作,2000年10月加入中国共产党。现任上港集团张华浜分公司党委副书记、总经理。
徐公远,男,1979年9月出生,汉族,籍贯:浙江宁波,在职大学(专科),中级工,2002年7月参加工作,2010年6月加入中国共产党。现任上港集团张华浜分公司机械操作队当班班长
莫海杰,男,1983年10月出生,汉族,籍贯:浙江绍兴,在职大学(专科),2002年7月参加工作,2013年10月加入中国共产党。现任上港集团张华浜分公司生产业务二部党支部副书记、生产业务部副经理。
卜凌云,女,1984年1月出生,汉族,籍贯:浙江,在职大学,助理政工师,2002年9月参加工作,2011年1月加入中国共产党。现任上港集团煤炭分公司人力资源部人事主办。
李 忠,男,1968年6月出生,汉族,籍贯:江苏,在职大专,技术员,1988年9月参加工作,2009年11月加入中国共产党。现任上港集团煤炭分公司朱家门码头管理处党支部书记。
陶 磊,女,1973年7月出生,汉族,籍贯:江苏,在职大学,1993年7月参加工作,1998年7月加入中国共产党。现任上港集团煤炭分公司党委工作部副部长、组织员。
梅新润,男,1962年12月出生,汉族,籍贯:江苏,在职研究生,工学学士,教授级高级工程师,1984年8月参加工作,1986年9月加入中国共产党。现任上港集团煤炭分公司党委书记、总经理。
王 伟,男,1973年3月生,汉族,籍贯:上海,在职大学本科学历,技术员、高级技师,1991年9月参加工作,1996年10月加入中国共产党,现任上港集团罗泾分公司机械运行部党支部书记、经理。
尹 雯,女,1985年10月生,汉族,籍贯:江苏连云港,全日制大学本科学历,文学学士,助理经济师,2008年8月参加工作,2010年9月加入中国共产党,现任上港集团罗泾分公司营运操作部党支部副书记。
胡佳杰,男,1985年11月生,汉族,籍贯:江苏盐城,全日制大学本科学历,工学学士,工程师,2008年8月参加工作,2011年4月加入中国共产党,现任上港集团罗泾分公司工程技术部党支部副书记、副经理。
黄张裕,男,1986年3月生,汉族,籍贯:上海,全日制大学本科学历,工学学士,工程师,2008年8月参加工作,2007年5月加入中国共产党,现任上港集团罗泾分公司工程技术部党支部书记、经理。
董明德,男,1960年12月生,撒拉族,籍贯:甘肃临夏,中央党校在职大学学历,高级政工师,1981年5月参加工作,1985年12月加入中国共产党,现任上港集团罗泾分公司党委书记。
谢 敬,男,1986年7月生,汉族,籍贯:浙江宁波,全日制大学本科学历,管理学学士,助理经济师,2008年8月参加工作,2010年7月加入中国共产党,现任上港集团罗泾分公司团委书记、经理办公室主任、客户服务督察部经理。
李孝明,男,1962年11月出生,汉族,籍贯:湖北咸宁,在职研究生,硕士,高级经济师、工程师,1983年7月参加工作,1985年6月加入中国共产党。现任上海罗泾矿石码头有限公司党委书记。
辛 浩,男,1973年11月出生,汉族,籍贯:湖北武汉,在职大学,工程师,1996年7月参加工作,2008年9月加入中国共产党。现任上海罗泾矿石码头有限公司工程技术部经理。
张 衡,女,1984年11月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大学,管理学学士,会计师,2008年8月参加工作,2007年11月加入中国共产党。现任上海罗泾矿石码头有限公司资产财务部会计主办。
郑培康,男,1963年7月出生,汉族,籍贯:江苏扬州,在职大专,经济员,1982年8月参加工作,1987年3月加入中国共产党。现任上海罗泾矿石码头有限公司操作党支部书记。
梁少华,男,1975年5月出生,汉族,籍贯:上海,在职大专,技术员,1993年10月参加工作,1998年6月加入中国共产党。现任上海罗泾矿石码头有限公司工程技术部党支部书记。
魏爱花,女,1987年6月出生,汉族,籍贯:福建宁德,全日制大学,工学学士,经济师,2010年7月参加工作,2007年12月加入中国共产党。现任上海罗泾矿石码头有限公司团委书记。
王 婷,女,1989年6月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大学,工学学士,经济师,2011年7月参加工作,2010年4月加入中国共产党。现任上港集团龙吴分公司人事行政联合党支部书记兼人事组织部副经理。
吴春雷,男,1968年3月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学专科,1988年8月参加工作,1997年3月加入中国共产党。现任上港集团龙吴分公司资产财务部费收主管。
顾建川,男,1966年8月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学专科,1990年2月参加工作,1997年10月加入中国共产党。现任上港集团龙吴分公司工程技术部经理。
倪秀芳,女,1969年2月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学本科,管理学学士,高级政工师,1989年7月参加工作,1994年8月加入中国共产党。现任上港集团龙吴分公司党群工作部部长兼工会副主席、人武部部长。
谈 峻,男,1972年12月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学本科,助理经济师,1990年5月参加工作,1996年4月加入中国共产党。现任上港集团龙吴分公司营运安监联合党支部书记。
彭春生,男,1973年8月出生,汉族,籍贯:安徽,在职大学本科,高级政工师,1991年12月参加工作,1995年6月加入中国共产党。现任上港集团龙吴分公司党委书记。
孙 涛,男,1977年2月出生,汉族,籍贯:江苏武进,在职大学,会计员,1995年11月参加工作,2005年6月加入中国共产党。现任上港集团轮驳分公司信访办公室主任。
余佳颖,女,1991年7月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大学,文学学士,助理经济师,2014年8月参加工作,2013年6月加入中国共产党。现任上港集团轮驳分公司资产财务部出纳主管。
沈 明,男,1962年9月出生,汉族,籍贯:浙江海盐,全日制高中,1981年5月参加工作,2015年10月加入中国共产党。现任上港集团轮驳分公司职工服务管理中心经理。
俞文激,男,1967年3月出生,汉族,籍贯:浙江杭州,全日制大学,工学学士,高级政工师,1989年7月参加工作,1992年11月加入中国共产党。现任上港集团轮驳分公司党委书记、总经理。
蔡国良,男,1947年2月出生,汉族,籍贯:上海,在职大专,高级政工师,1971年8月参加工作,1973年9月加入中国共产党,2007年2月退休。现任上港集团轮驳分公司离退休干部党总支副书记。
潘 捷,男,1978年6月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学,2001年5月参加工作,2005年6月加入中国共产党。现任轮驳分公司党群工作部部长。
王晓波,男,1983年10月出生,汉族,籍贯:上海,在职本科,2004年7月参加工作,2012年11月加入中国共产党。现任上海浦东国际集装箱码头有限公司操作部第二党支部书记。
何 川,男,1961年1月出生,汉族,籍贯:四川遂宁,在职本科,硕士,政工师,1982年8月参加工作,1985年4月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司党委委员、纪委书记。
张 建,男,1978年12月出生,汉族,籍贯:山东枣庄,全日制研究生,硕士,工程师,2003年3月参加工作,2009年12月加入中国共产党。现任上海浦东国际集装箱码头有限公司工程技术部经理助理。
周 堃,男,1983年4月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大学,硕士,工程师,2007年7月参加工作,2011年12月加入中国共产党。现任上海浦东国际集装箱码头有限公司工程技术部仪控主办。
郑朝烨,男,1975年11月出生,汉族,籍贯:黑龙江宾县,在职本科,1995年9月参加工作,2007年12月加入中国共产党。现任上海浦东国际集装箱码头有限公司安全监督部安全主管。
洪振宇,男,1984年11月出生,汉族,籍贯:浙江慈溪,全日制大学,硕士,经济师,2007年7月参加工作,2011年9月加入中国共产党。现任上海浦东国际集装箱码头有限公司总经理办公室企管主管。
夏 菁,女,1987年12月出生,汉族,籍贯:江苏常熟,全日制大学,工学学士,经济师,2010年7月参加工作,2009年9月加入中国共产党。现任上海浦东国际集装箱码头有限公司团委书记、青年工作主办。
徐 敏,男,1975年6月出生,汉族,籍贯:上海,在职本科,1991年12月参加工作,2008年12月加入中国共产党。现任上海浦东国际集装箱码头有限公司工程技术部党支部副书记、综合技术主管。
程 引,男,1970年4月出生,汉族,籍贯:上海,在职本科,1990年7月参加工作,2003年8月加入中国共产党。现任上海浦东国际集装箱码头有限公司党委委员、副总经理。
王 吉,男,1977年6月出生,汉族,籍贯:江苏扬州,在职大学,技师,1995年12月参加工作,1997年10月加入中国共产党。现任上港集团振东集装箱码头分公司安全监督室经理。
车丹阳,女,1985年3月出生,蒙古族,籍贯:黑龙江黑河,全日制大学,法学学士,经济师,2008年7月参加工作,2006年11月加入中国共产党。现任上港集团振东集装箱码头分公司营运操作部常日班党支部书记。
严 俊,男,1968年2月出生,汉族,籍贯:浙江鄞县,全日制大学,管理学硕士,高级经济师,1991年8月参加工作,1995年10月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司党委副书记、总裁。
张 健,男,1985年6月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学,助理经济师,2006年8月参加工作,2011年11月加入中国共产党。现任上港集团振东集装箱码头分公司营运操作部控制室主管。
张正保,男,1964年11月出生,汉族,籍贯:浙江台州,全日制大学,工学学士,助理工程师,1987年7月参加工作,1996年11月加入中国共产党。现任上港集团振东集装箱码头分公司工程技术部党支部书记。
陈振宇,男,1989年7月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大学,工学学士,助理工程师,2012年8月参加工作,2010年12月加入中国共产党。现任上港集团振东集装箱码头分公司团委副书记。
胡庭亮,男,1960年5月出生,汉族,籍贯:江苏兴化,在职大学,高级政工师,1980年9月参加工作,1988年6月加入中国共产党。现任上港集团振东集装箱码头分公司党委书记。
顾连锋,男,1982年2月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学,工程师,2003年7月参加工作,2008年10月加入中国共产党。现任上港集团振东集装箱码头分公司工程技术部副经理。
顾迎春,男,1965年1月出生,汉族,籍贯:江苏阜宁,在职大学,政工员,1984年10月参加工作,1996年11月加入中国共产党。现任上港集团振东集装箱码头分公司营运操作部党总支书记。
顾佩文,女,1977年7月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大学,管理学学士,经济师,1999年7月参加工作,2003年10月加入中国共产党。现任上港集团振东集装箱码头分公司党群工作部主任。
薄海虎,男,1963年10月出生,汉族,籍贯:山西定襄,在职大学,高级工程师,1984年8月参加工作,1985年3月加入中国共产党。现任上港集团振东集装箱码头分公司党委副书记、总经理。
王钰峰,男,1982年4月出生,汉族,籍贯:江苏,在职大学本科学历,高级工,2000年12月参加工作,2004年9月加入中国共产党,现任上海沪东集装箱码头有限公司生产操作部桥吊司机。
吕嘉晨,男,1990年8月出生,汉族,籍贯:浙江,在职大学本科学历,高级工,2008年12月参加工作,2011年11月加入中国共产党,现任上海沪东集装箱码头有限公司生产操作部桥吊司机。
庄晓晴,女,1971年11月出生,汉族,籍贯:上海,中央党校研究生学历,工学学士,高级政工师,1994年8月参加工作,1994年6月加入中国共产党,现任上海国际港务(集团)股份有限公司工会主席。
周丽萍,女,1986年7月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学本科学历,学士,政工师,2007年8月参加工作,2006年6月加入中国共产党,现任上海沪东集装箱码头有限公司党群工作部党务主任。
施浩杰,男,1985年12月出生,汉族,籍贯:江苏,全日制大学专科学历,助理工程师,技师,2008年1月参加工作,2015年10月加入中国共产党,现任上海沪东集装箱码头有限公司工程技术部设备维修主任。
夏喻义,男,1981年11月出生,汉族,籍贯:江苏,在职大学本科学历,政工师,2003年7月参加工作,2009年1月加入中国共产党,现任上海沪东集装箱码头有限公司生产操作部副经理兼公司团委书记。
陶豪鸣,男,1977年3月出生,汉族,籍贯:上海,全日制职校学历,高级工,1995年9月参加工作,2006年5月加入中国共产党,现任上海沪东集装箱码头有限公司生产操作部轮胎吊司机。
曹仪明,男,1982年6月出生,汉族,籍贯:江苏,在职大学本科学历,学士,工程师,高级技师,2002年7月参加工作,2009年11月加入中国共产党,现任上海沪东集装箱码头有限公司工程技术部设备主管。
黄振荣,男,1963年8月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学本科学历,学士,高级政工师,人力资源管理师(一级),1983年8月参加工作,1986年11月加入中国共产党,现任上海沪东集装箱码头有限公司党委书记。
黄陈,男,1978年2月出生,汉族,籍贯:山东,在职大学本科学历,初级工,1996年12月参加工作,2001年1月加入中国共产党,现任上海沪东集装箱码头有限公司生产操作部第一党支部书记。
孙传晖,男,1985年3月出生,汉族,籍贯:江苏赣榆,全日制大学本科,工学学士,助理工程师/高级工,2008年7月参加工作,2008年4月加入中国共产党。现任上海明东集装箱码头有限公司设备维修主任。
陈亦飞,男,1981年11月出生,汉族,籍贯:江苏吴县,全日制大学专科,助理经济师,2004年8月参加工作,2003年12月加入中国共产党。现任上海明东集装箱码头有限公司营运操作部第二党支部书记。
张旭明,男,1971年6月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学本科,政工师,1990年9月参加工作,1995年6月加入中国共产党。现任上海明东集装箱码头有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
张 欣,男,1977年8月出生,汉族,籍贯:浙江宁波,全日制大学本科,硕士学位,经济师,2000年7月参加工作,2004年4月加入中国共产党,现任上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁。
陈 荣,男,1977年3月出生,汉族,籍贯:浙江绍兴,在职大学专科,高级技师,1995年9月参加工作,2012年8月加入中国共产党。现任上海明东集装箱码头有限公司桥吊司机。
李春鸣,女,1977年3月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学本科,助理政工师,1998年3月参加工作,2000年7月加入中国共产党。现任上海明东集装箱码头有限公司党建主管。
贺华骏,男,1990年2月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大学本科,经济学硕士,经济师,2012年7月参加工作, 2009年12月加入中国共产党。现任上海明东集装箱码头有限公司堆场计划员、团委副书记。
徐义勇,男,1971年11月出生,汉族,籍贯:四川安岳,在职大学本科,助理经济师,1990年4月参加工作,1996年11月加入中国共产党。现任上海明东集装箱码头有限公司安全主任。
凌夏亮,男,1988年5月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大学专科,中级工,2006年12月参加工作,2008年9月加入中国共产党。现任上海明东集装箱码头有限公司团委书记。
曹身海,男,1981年8月出生,汉族,籍贯:江苏南京,在职大学本科,助理工程师/高级技师,2001年7月参加工作,2008年6月加入中国共产党。现任上海明东集装箱码头有限公司设备维修主管。
程海明,男,1970年1月出生,汉族,籍贯:河北武安,在职大学本科,助理政工师,1989年7月参加工作,2003年7月加入中国共产党。现任上海明东集装箱码头有限公司党委书记。
庄 云,女,1977年4月出生,汉族,籍贯:浙江,在职大学,软件工程领域硕士,政工师,1999年7月参加工作,2003年10月加入中国共产党。现任上海盛东国际集装箱码头有限公司纪委副书记、工会副主席、党群工作部部长。
张 彦, 男,1983年7月出生,汉族,籍贯:浙江,在职大学,2004年7月参加工作,2009年8月加入中国共产党。现任上海盛东国际集装箱码头有限公司党委委员、桥吊司机。
杨 莉, 女,1968年2月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学,政工师,1984年12月参加工作,2008年7月加入中国共产党。现任上海盛东国际集装箱码头有限公司营运操作部党总支书记。
贡军民, 男,1974年12月出生,汉族,籍贯:江苏,全日制大学,工学学士,工程师,1998年7月参加工作,1997年1月加入中国共产党。现任上海盛东国际集装箱码头有限公司工程技术部副经理。
张 力, 男,1985年12月出生,汉族,籍贯:浙江,在职大学,助理经济师,2007年7月参加工作,2011年10月加入中国共产党。现任上海盛东国际集装箱码头有限公司安全监督部安保主管。
宋煜波, 男,1983年7月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学,工程师,2004年8月参加工作,2012年11月加入中国共产党。现任上海盛东国际集装箱码头有限公司工程技术部设备保障党支部书记。
周卫强, 男,1966年1月出生,汉族,籍贯:浙江,全日制大学,医学学士/军事学士,高级政工师,1982年12月参加工作,1986年5月加入中国共产党。现任上海盛东国际集装箱码头有限公司党委书记、副董事长。
林军保, 男,1962年3月出生,汉族,籍贯:山东,全日制大学,工学学士,高级工程师,1984年9月参加工作,2012年2月加入中国共产党。现任上海盛东国际集装箱码头有限公司党委副书记、董事长。
范 俊, 男,1983年6月出生,汉族,籍贯:浙江,在职大学,助理经济师,2004年7月参加工作,2011年9月加入中国共产党。现任上海盛东国际集装箱码头有限公司营运操作部业务策划主管。
姚增华, 男,1988年12月出生,汉族,籍贯:江苏,全日制大学,项目管理领域硕士,助理工程师,2010年8月参加工作,2007年12月加入中国共产党。现任上海盛东国际集装箱码头有限公司团委书记。
胡融融, 男,1985年4月出生,汉族,籍贯:江苏,在职大学,2006年7月参加工作,2009年7月加入中国共产党。现任上海盛东国际集装箱码头有限公司营运操作部控制室主任。
姜 峰, 男,1974年6月出生,汉族,籍贯:安徽,在职大专,1992年9月参加工作,1997年6月加入中国共产党。现任上海盛东国际集装箱码头有限公司营运操作部第三党支部书记。
徐金金, 男,1988年3月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大专,2006年12月参加工作,2010年8月加入中国共产党。现任上海盛东国际集装箱码头有限公司营运操作部轮胎吊司机。
傅祺敏, 男,1982年8月出生,汉族,籍贯:江苏,在职大学,助理工程师,2001年7月参加工作,2007年11月加入中国共产党。现任上海盛东国际集装箱码头有限公司工程技术部综合服务党支部书记。
王国胜,男,1960年11月出生,汉族,籍贯:江苏省滨海市,在职硕士研究生,工学学士,高级经济师,1983年7月参加工作,1995年8月加入中国共产党。现任上海冠东国际集装箱码头有限公司党委副书记、总经理。
王慕君,男,1989年4月出生,汉族,籍贯:江苏省赣榆市,在职大学专科,中级工,2009年2月参加工作,2013年10月加入中国共产党。现任上海冠东国际集装箱码头有限公司营运操作部轮胎吊司机。
杨 波,男,1977年5月出生,汉族,籍贯:江苏省苏州市,在职大学专科,1998年7月参加工作,2007年12月加入中国共产党。现任上海冠东国际集装箱码头有限公司营运操作部副经理(生产)。
沈 燕,女,1978年9月出生,汉族,籍贯:江苏省启东市,在职大学本科,政工师,1998年7月参加工作,1998年5月加入中国共产党。现任上海冠东国际集装箱码头有限公司党群工作部副主任(主持工作)、部室联合党支部书记。
陈华南,男,1980年9月出生,汉族,籍贯:广西省合浦市,在职大学专科,高级技师,2000年12月参加工作,2010年11月加入中国共产党。现任上海冠东国际集装箱码头有限公司营运操作部桥吊司机。
陈 勇,男,1965年5月出生,汉族,籍贯:浙江省诸暨市,在职大学专科,工程师,1986年7月参加工作,2012年12月加入中国共产党。现任上海冠东国际集装箱码头有限公司工程技术部电力主任。
赵 华,男,1983年1月出生,汉族,籍贯:上海市,在职大学本科,助理工程师,技师,2004年8月参加工作,2012年12月加入中国共产党。现任上海冠东国际集装箱码头有限公司工程技术部设备维修主管(技术、流机)助理。
顾天益,男,1986年6月出生,汉族,籍贯:上海市,全日制大学专科,高级工,2008年8月参加工作,2014年10月加入中国共产党。现任上海冠东国际集装箱码头有限公司营运操作部现场综合管理员。
谢家年,男,1965年1月出生,汉族,籍贯:江苏省海安市,中技,高级技师,1984年10月参加工作,1991年9月加入中国共产党。现任上海冠东国际集装箱码头有限公司营运操作部党总支书记。
廖恩德,男,1965年9月出生,汉族,籍贯:浙江省温岭市,在职大学本科,高级政工师,1982年10月参加工作,1986年7月加入中国共产党。现任上海冠东国际集装箱码头有限公司党委书记。
任 松,女,1976年10月出生,汉族,籍贯:浙江宁波,全日制大学,工学学士,经济师,1999年7月参加工作,2009年12月加入中国共产党。现任上港集团尚东集装箱码头分公司营运操作党支部书记。
许 力,男,1982年6月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学,工学学士,高级技师,2002年7月参加工作,2007年12月加入中国共产党。现任上港集团尚东集装箱码头分公司工程技术部经理。
孙知欣,女,1989年6月出生,汉族,籍贯:江苏宿迁,全日制大学,管理学学士,助理经济师,2009年11月参加工作,2012年6月加入中国共产党。现任上港集团尚东集装箱码头分公司团委书记。
沈 淼,女,1977年4月出生,汉族,籍贯:浙江舟山,全日制大学,管理学硕士,高级政工师,经济师,1999年7月参加工作,1998年10月加入中国共产党。现任上港集团尚东集装箱码头分公司党委书记。
张传捷,男,1979年6月出生,汉族,籍贯:浙江宁波,全日制大学,管理学学位,工程师,2003年7月参加工作,2002年12月加入中国共产党。现任上港集团尚东集装箱码头分公司信息技术部经理。
郑 军,男,1980年10月出生,汉族,籍贯:江苏盐城,在职大专,注册安全工程师,1999年8月参加工作,2006年12月加入中国共产党。现任上港集团尚东集装箱码头分公司安全监督部安全监督主管。
孟文俊,男,1976年2月出生,汉族,籍贯:浙江宁波,全日制大学,管理学学士,高级经济师,高级人力资源管理师,1999年7参加工作,1997年12月加入中国共产党。现任上港集团尚东集装箱码头分公司人事行政部经理。
柳长满,男,1974年10月出生,汉族,籍贯:辽宁辽阳,全日制大学,管理学硕士,经济师,1998年7月参加工作,1998年5月加入中国共产党。现任上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总经理。
王 晨,男,1983年4月出生,汉族,籍贯:山东滕州,在职大学学历,助理经济师,2005年7月参加工作,2013年10月加入中国共产党。现任上港集团宜东分公司安全监督部副经理兼机关党支部副书记。
李惠卿,男,1981年7月出生,汉族,籍贯:江苏盐城,在职大学学历,助理工程师,2001年7月参加工作,2005年6月加入中国共产党。现任上港集团宜东分公司工程技术部经理助理。
杨 慧,男,1979年2月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学学历,工程师,2002年7月参加工作,2007年7月加入中国共产党。现任上港集团宜东分公司工程技术部经理兼党支部副书记。
吴晓瑾,女,1971年2月出生,满族,籍贯:江苏海门,在职大学学历,政工师,1985年4月参加工作,1988年10月加入中国共产党。现任上港集团宜东分公司营运操作部党支部书记、工会主席。
陈 波,男,1971年3月出生,汉族,籍贯:四川武胜,全日制大学学历,政工师、二管轮,1995年8月参加工作,1994年3月加入中国共产党。现任上港集团宜东分公司党委书记。
翁 巍,男,1980年6月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学学历,政工师,2002年7月参加工作,2006年7月加入中国共产党。现任上港集团宜东分公司工会副主席、党群工作部部长。
黄 震,男,1969年11月出生,汉族,籍贯:江苏宜兴,全日制大学学历,政工师、经济师,1991年7月参加工作,1997年5月加入中国共产党。现任上港集团宜东分公司行政人事部经理兼总经理办公室主任。
虞璐璐,女,1988年2月出生,汉族,籍贯:浙江宁波,全日制大学学历,统计师,2012年9月参加工作,2007年4月加入中国共产党。现任上港集团宜东分公司团委副书记(主持工作)。
田 静,女,1983年12月出生,汉族,籍贯:浙江上虞,在职本科,助理经济师,2005年8月参加工作,2004年3月加入中国共产党。现任上港集团物流有限公司兴宝仓储分公司综合事务部党群干事。
任海平,男,1966年1月出生,汉族,籍贯:江苏无锡,在职研究生,高级政工师、工程师,1987年7月参加工作,1992年5月加入中国共产党。现任上港集团物流有限公司党委书记。
刘 炜,男,1975年4月出生,汉族,籍贯:江苏苏州,全日制本科, 政工师、助理经济师,1997年7月参加工作,1995年09月加入中国共产党。现任上港集团物流有限公司党委副书记、总经理。
刘正樑,男,1984年11月出生,汉族,籍贯:江苏常州,全日制本科,学士学位,助理经济师,2008年8月参加工作,2006年05月加入中国共产党。现任上港集团物流有限公司团委副书记、党群工作部工会主管。
刘洪昌,男,1984年8月出生,汉族,籍贯:山东郯城,全日制本科,工学学士,工程师,2006年8月参加工作,2006年06月加入中国共产党。现任上港集团物流有限公司安全监督部管控主管。
孙丽丽,女,1976年10月出生,汉族,籍贯:江苏镇江,在职本科,工程硕士,政工师,1998年3月参加工作,2004年06月加入中国共产党。现任上港集团物流有限公司工会副主席、上港集团物流有限公司党群工作部主任、机关支部书记、工会主席。
孙逸民,男,1973年03月出生,汉族,籍贯:江苏无锡,在职本科,政工师,1992年09月参加工作,1999年11月加入中国共产党,现任上港集团物流有限公司浦东物流分公司党支部书记、工会主席。
李一尘,男,1975年10月出生,汉族,籍贯:湖北武汉,在职本科,法学学士,助理经济师,高级物流师,1995年07月参加工作,2004年07月加入中国共产党,现任上港集团物流有限公司兴宝仓储分公司党支部书记、总经理。
余丽娜,女,1985年2月出生,汉族,籍贯:浙江宁波,在职本科,助理经济师,2006年8月参加工作,2005年5月加入中国共产党,现任上港集团物流有限公司浦东物流分公司综合事务部党群主管。
张 燕,女,1984年7月出生,汉族,籍贯:上海市,全日制大专,助理经济师,2006年8月参加工作,2006年6月加入中国共产党,现任上港集团物流有限公司多式联运分公司报关报检部洋山报关主管。
,男,1956年7月出生,汉族,籍贯:上海市,在职大专学历,硕士学位,高级经济师,1973年11月参加工作,1979年1月加入中国共产党,现任上海国际港务(集团)股份有限公司党委书记、董事长。
周 盈,女,1973年7月出生,汉族,籍贯:上海市,在职研究生,工商管理硕士,政工师,助理经济师,1995年11月参加工作,2008年9月加入中国共产党。现任上海航华国际船务代理有限公司党支部书记、总经理。
荣坚岗,男,1974年7月出生,汉族,籍贯:江苏无锡,在职研究生,工商管理硕士,经济师,1997年7月参加工作,2006年4月加入中国共产党。现任上港集团物流有限公司国际货运分公司党支部书记、工会主席。
浦晓龙 ,男,1986年7月出生,汉族,籍贯:上海市,全日制本科,管理学学士,助理经济师,2008年7月参加工作,2007年12月加入中国共产党。现任上海上港联合国际船舶代理有限公司党群工作部党群主管。
韩 鑫,男,1991年2月出生,汉族,籍贯:安徽安庆,全日制本科,文学学士,助理经济师,2013年8月参加工作,2012年3月加入中国共产党。现任上港集团物流有限公司团委书记。
王庆福,男,1962年3月出生,汉族,籍贯:江苏,在职大学,高级政工师,1979年2月参加工作,1997年5月加入中国共产党。现任上海港复兴船务有限公司党委工作部部长。
石大船,男,1979年9月出生,汉族,籍贯:山东,全日制大专,船长,2001年7月参加工作,2015年12月加入中国共产党。现任上海港复兴船务有限公司船务部船长。
江亚群,男,1966年2月出生,汉族,籍贯:江苏,全日制大专,经济师,1987年7月参加工作,1995年2月加入中国共产党。现任上海深水港船务有限公司党总支部副书记。
邢国华,男,1976年2月出生,汉族,籍贯:江苏,全日制大专,工程师,1998年8月参加工作,1997年3月加入中国共产党。现任上海港复兴船务有限公司船舶工程部电气主修兼综合主管。
吴林建,男,1988年12月出生,汉族,籍贯:江西,全日制大学,工学学士,助理工程师,2013年7月参加工作,2011年7月加入中国共产党。现任上海港复兴船务有限公司团委副书记。
张 杰,男,1967年3月出生,汉族,籍贯:上海,初中,中级工,1985年11月参加工作,1988年2月加入中国共产党。现任上海港复兴船务有限公司船舶工业部安全监督员。
张新华,男,1980年1月出生,汉族,籍贯:河南,全日制大学,大管轮,2004年7月参加工作,2002年10月加入中国共产党。现任上海港复兴船务有限公司后勤保障部综合主管。
杨智勇,男,1972年10月出生,汉族,籍贯:山东成武,大学本科,硕士学位,教授级高级工程师,1994年8月参加工作,1998年4月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁。
姜 琳,女,1984年12月出生,汉族,籍贯:山东,全日制大学,工学学士,工程师,2008年8月参加工作,2005年12月加入中国共产党。现任上海港复兴船务有限公司船舶工业部船机设计员。
郦建华,男,1963年9月出生,汉族,籍贯:浙江,在职大专,工程师,1983年10月参加工作,2004年9月加入中国共产党。现任上海港复兴船务有限公司船务部党总支部书记。
唐超华,男,1984年7月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大学,二管轮,2007年7月参加工作,2005年11月加入中国共产党。现任上海港复兴船务有限公司船务部设备管理员。
奚之豹,男,1969年11月出生,汉族,籍贯:安徽,在职研究生,硕士学位,高级政工师,1988年9月参加工作,1992年1月加入中国共产党。现任上海港复兴船务有限公司党委书记。
徐龙平,男,1962年10月出生,汉族,籍贯:上海,在职大专,高级轮机长,1985年8月参加工作,1991年2月加入中国共产党。现任上海港复兴船务有限公司总经理。
高沛,男,1974年1月出生,汉族,籍贯:河南,在职研究生,经济师,1990年5月参加工作,2002年10月加入中国共产党。现任上海港复兴船务有限公司人事组织部经理。
王尔璋,男,1961年10月出生,汉族,籍贯:浙江绍兴,中央党校研究生,高级政工师,1981年5月参加工作,1987年11月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司党委副书记。
沈俊伟,男,1992年9月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大学,工学学士,助理经济师,2015年7月参加工作,2013年5月加入中国共产党。现任上海外轮理货有限公司沪东理货部督导员。
张敏伟,男,1960年10月出生,汉族,籍贯:江苏常熟,在职大学,高级政工师,1980年8月参加工作,1984年9月加入中国共产党。现任上海外轮理货有限公司党委工作部部长。
张福平,男,1961年7月出生,汉族,籍贯:江苏丹阳,在职大专,高级政工师,1981年7月参加工作,1993年11月加入中国共产党。现任上海外轮理货有限公司人事组织部经理。
岳 清,男,1979年4月出生,汉族,籍贯:江苏常州,在职大学,硕士,1997年10月参加工作,2008年9月加入中国共产党。现任上海外轮理货有限公司总经理事务部经理。
周小青,男,1972年5月出生,汉族,籍贯:江苏吴县,在职大学,政工师,1993年8月参加工作,1999年12月加入中国共产党。现任上海外轮理货有限公司工会副主席。
胡戌壮,男,1970年3月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学,硕士,高级政工师,1990年7月参加工作,1995年4月加入中国共产党。现任上海外轮理货有限公司党委书记。
殷科奇,男,1960年8月出生,汉族,籍贯:江苏江都,在职大学,助理经济师,1980年8月参加工作,1984年9月加入中国共产党。现任上海外轮理货有限公司盛东理货部党支部书记。
徐剑锋,男,1971年4月出生,汉族,籍贯:浙江台州,在职大学,1990年9月参加工作,2004年9月加入中国共产党。现任上海外轮理货有限公司外高桥理货部经理。
舒 涛,男,1971年8月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大学,工学学士,经济师,1993年7月参加工作,2009年3月加入中国共产党。现任上海外轮理货有限公司浦西理货部业务主办。
王海建,男,1966年8月出生,汉族,籍贯:江苏盐城,在职大学,高级经济师,1987年7月参加工作,1992年6月加入中国共产党。现任上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁。
孔雪峰,男,1981年9月出生,汉族,籍贯:浙江宁波,全日制大专,船舶中级,2002年8月参加工作,2006年6月加入中国共产党。现任上海港引航站外滩交通船队副队长。
朱 峰,男,1978年6月出生,汉族,籍贯:山东日照,全日制大学,工程硕士学位,高级引航员,1999年8月参加工作,1996年11月加入中国共产党。现任上海港引航站洋山分站站长。
邹剑群,男,1966年9月出生,汉族,籍贯:湖北武汉,全日制大专,高级轮机长,1987年7月参加工作,1997年9月加入中国共产党。现任上海港引航站吴淞交通船队党支部书记。
林晓梁,男,1970年10月出生,汉族,籍贯:浙江慈溪,全日制大学,工程硕士学位,高级引航员,1993年7月参加工作,2004年7月加入中国共产党。现任上海港引航站引航科党总支书记。
周弘文,男,1970年6月出生,汉族,籍贯:浙江海宁,全日制大学,工学学士学位,高级引航员,1992年7月参加工作,2007年6月加入中国共产党。现任上海港引航站引航员。
顾红卫,女,1966年12月出生,汉族,籍贯:江苏常熟,在职大学,高级会计师,1987年8月参加工作,1998年7月加入中国共产党。现任上海港引航站财务主管。
钱洪华,男,1968年12月出生,汉族,籍贯:江苏无锡,全日制大学,工程硕士学位,高级引航员,1991年8月参加工作,2006年7月加入中国共产党。现任上海港引航站党委书记。
徐炜晋,男,1979年8月出生,汉族,籍贯:安徽巢县,全日制大学,工学学士学位,高级引航员,2001年8月参加工作,2009年7月加入中国共产党。现任上海港引航站引航员。
梁 锐,男,1985年9月出生,汉族,籍贯:浙江丽水,全日制大学,工学学士学位,经济师,2009年8月参加工作,2012年6月加入中国共产党。现任上海港引航站办公室副主任、团委书记。
程 飞,男,1979年9月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大学,工学学士学位,高级引航员,2001年8月参加工作,2000年10月加入中国共产党。现任上海港引航站引航员。
蓝 中,男,1968年6月出生,汉族,籍贯:江苏扬州,全日制大学,工学学士学位,高级引航员,1990年8月参加工作,2008年7月加入中国共产党。现任上海港引航站引航科科长。
薛一东,男,1966年11月出生,汉族,籍贯:江苏镇江,全日制大学,工程硕士学位,高级引航员,1989年8月参加工作,2006年12月加入中国共产党。现任上海港引航站党委副书记、站主任。
薛松辉,男,1973年7月出生,汉族,籍贯:浙江金华,全日制大学,工程硕士学位,高级引航员,1994年8月参加工作,1993年11月加入中国共产党。现任上海港引航站洋山分站党支部书记。
薛剑恩,男,1973年5月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大学,工学学士学位,高级引航员,1996年8月参加工作,1994年10月加入中国共产党。现任上海港引航站引航员。
丁向明,男,1968年10月出生,汉族,籍贯:江苏,研究生,工商管理硕士,高级经济师,1990年7月参加工作,1995年10月加入中国共产党,现任上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁。
卫天一 ,男,1989年12月出生,汉族,籍贯:江苏,大学本科,学士学位,助理经济师,2012年7月参加工作,2010年7月加入中国共产党,现任上海海华轮船有限公司人力资源部薪资管理、团总支负责人。
王秋明,男,1961年2月出生,汉族,籍贯:江苏,大学本科,学士学位,经济师,1983年7月参加工作,2015年6月加入中国共产党,现任上海锦江航运(集团)有限公司党委书记、董事长。
王锦平,男,1966年4月出生,汉族,籍贯:江西,大专学历,经济师,1988年7月参加工作,1991年4月加入中国共产党,现任上海锦江航运(集团)有限公司党委副书记、总经理。
吕 强,男,1978年6月出生,汉族,籍贯:湖北,大学本科,学士学位,高级船长,2002年7月参加工作,2009年7月加入中国共产党,现任上海锦航人力资源有限公司船长。
庄子玫,女,1970年3月出生,汉族,籍贯:山东,大学学历,经济师,1989年2月参加工作,1992年11月加入中国共产党,现任上海市锦诚国际船务代理有限公司党总支书记。
汤国定,男,1969年12月出生,汉族,籍贯:浙江,大学本科,学士学位,高级轮机长,1992年8月参加工作,2002年6月加入中国共产党,现任上海锦江航运(集团)有限公司船舶技术部副部长。
余云福,男,1963年8月出生,汉族,籍贯:浙江,大学学历,高级政工师,1982年8月参加工作,1986年8月加入中国共产党,现任上海锦航人力资源有限公司党总支书记。
汪蕊莹,女,1984年5月出生,汉族,籍贯:浙江,研究生学历,硕士学位,2006年7月参加工作,2013年5月加入中国共产党,现任上海锦江航运(集团)有限公司总经办主任、法务审计部部长。
沈知华,女,1989年2月出生,汉族,籍贯:江苏,研究生学历,硕士学位,政工师,2011年7月参加工作,2010年4月加入中国共产党,现任上海锦江航运(集团)有限公司党群工作部部长助理、团委负责人、总部第一党支部书记。
洪泳澜,男,1973年12月出生,汉族,籍贯:广东,大学学历,助理经济师,1994年7月参加工作,2005年12月加入中国共产党,现任上海锦亿仓储物流有限公司党支部书记、总经理。
谈慧敏,女,1983年4月出生,汉族,籍贯:江苏,大学本科,学士学位,经济师,2005年7月参加工作,2004年12月加入中国共产党,现任上海锦昶物流有限公司货代部副经理(主持工作)。
梁治明,男,1969年2月出生,汉族,籍贯:湖北,大专学历,船长(中级职称),1993年7月参加工作,1998年9月加入中国共产党,现任上海海华轮船有限公司船长。
董 岚,女,1979年5月出生,汉族,籍贯:浙江,大学本科,学士学位,2001年7月参加工作,2000年6月加入中国共产党,现任上海锦江航运(集团)有限公司党群工作部部长。
李方俊,男,1989年9月出生,汉族,籍贯:江苏宝应,全日制大学,工学学士,助理经济师,2012年7月参加工作,2017年12月加入中国共产党。现任长江公司航运业务部航线操作主管。
牟东宏,女,1968年5月出生,汉族,籍贯:浙江台州,在职大学本科,工学学士,高级经济师、高级人力资源管理师,1989年7月参加工作,1992年4月加入中国共产党。现任长江公司人事组织部经理、党群工作部主任。
许春涛,男,1970年2月出生,汉族,籍贯:湖北随州,初中,船舶中级,1986年6月参加工作,1998年11月加入中国共产党。现任集海公司 “集海之俊”轮船长。
陈 伟,男,1969年4月出生,汉族,籍贯:甘肃武威,在职大专,船舶中级,1990年9月参加工作,1995年12月加入中国共产党。现任集海公司船务部船员管理主管。
吴继忠,男,1968年6月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大专,经济师,1989年7月参加工作,2002年10月加入中国共产党。现任长江公司航运业务部调度主管。
金 焱,男, 1968年2月出生,汉族,籍贯:上海,在职研究生,管理硕士,1989年7月参加工作,2002年11月加入中国共产党。现任港航投资总经理。
周 联,男,1963年7月出生,汉族,籍贯:江苏盐城,在职大专,工程师,1983年10月参加工作,1995年4月加入中国共产党。现任安吉公司常务副总经理。
曹志伟,男,1965年8月出生,汉族,籍贯:浙江宁波,在职研究生,工程硕士,高级政工师,1987年8月参加工作,1996年6月加入中国共产党。现任长江公司党委书记、总经理。
冯少波,男,1964年9月出生,汉族,籍贯:浙江,大学本科学历,助理经济师,1981年10月参加工作,1985年5月加入中国共产党。现任上海浦远船舶有限公司党委书记、总经理。
唐宝忠,男,1969年11月出生,汉族,籍贯:上海,中专学历,中级(海轮船长),1990年8月参加工作,2010年8月加入中国共产党。现任上海浦远船舶有限公司“新双峰海”轮船长。
董 荣,男,1969年9月出生,汉族,籍贯:江苏,大专学历,助理政工师,1991年8月参加工作,2002年5月加入中国共产党。现任上海浦远船舶有限公司行政人事部经理。
戴 斐,女,1987年6月出生,汉族,籍贯:浙江,大学本科学历,政工师、经济师,2010年8月参加工作,2008年12月加入中国共产党。现任上海浦远船舶有限公司党群工作部副部长(主持工作)、团委书记。
任成芳,女,1968年10月出生,汉族,籍贯:江苏,在职大学,政工师,1990年8月参加工作,2004年9月加入中国共产党。现任上海港教育培训中心党委书记、主任、集团党校常务副校长。
钱宇婕,女,1993年2月出生,汉族,籍贯:江苏,全日制大学,文学学士,助理经济师,2015年8月参加工作,2013年4月加入中国共产党。现任上海港教育培训中心一级培训师。
鲍国弘,男,1992年4月出生,汉族,籍贯:浙江,全日制大学,工学学士,助理工程师,2015年8月参加工作,2014年11月加入中国共产党。现任上海港教育培训中心一级培训师。
肖罗雅,女,1987年8月出生,汉族,籍贯:福建,全日制大学、硕士研究生,经济师,2011年8月参加工作,2006年12月加入中国共产党。现任上海港国际客运中心开发有限公司企业发展部企管主管。
吴雪梅,女,1971年12月出生,汉族,籍贯:辽宁大连,在职大学专科,政工师,1990年9月参加工作,1996年6月加入中国共产党。现任上海港国际客运中心开发有限公司下属上海港中免免税品有限公司党支部副书记。
奚言冰,男,1973年6月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大学、学士学位,经济师,1995年8月参加工作,1998年5月加入中国共产党。现任上海港国际客运中心开发有限公司党委书记。
楼 凯,男,1975年3月出生,汉族,籍贯:浙江宁波,在职大专学历,政工师,1993年9月参加工作,1997年11月加入中国共产党。现任上海港国际客运中心开发有限公司工会主席、党群工作部主任。
王陆君,男,1964年6月出生,汉族,籍贯:上海,在职大专,经济师,1985年8月参加工作,1996年12月加入中国共产党。现任上海同盛投资集团资产管理有限公司党支部副书记、副总经理、工会主席。
孙 伟,男,1964年11月出生,汉族,籍贯:山东济阳,在职研究生,1984年7月参加工作,1984年7月加入中国共产党。现任上海同盛投资(集团)有限公司党委副书记。
单佳敏,女,1983年3月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学,经济师,2004年11月参加工作,2003年12月加入中国共产党。现任上海同盛投资(集团)有限公司团委副书记(主持工作)。
徐 涛,男,1981年11月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学,2006年3月参加工作,2004年7月加入中国共产党。现任上海同盛水务有限公司工程部经理。
曾 强,男,1978年5月出生,汉族,籍贯:山西大同,全日制大专,工程师,1999年9月参加工作,2014年7月加入中国共产党。现任洋山同盛联合投资发展有限公司客运站站长。
王晓俐,女,1985年1月出生,汉族,籍贯:江苏省,全日制大学,管理学学士,2007年7月参加工作,2006年1月加入中国共产党,现任上海海勃物流软件有限公司第一党支部书记兼软件三部室经理;
秦 涛,男,1983年9月出生,汉族,籍贯:湖南省,全日制大学,工学学士,2006年7月参加工作,2004年9月加入中国共产党,现任上海海勃物流软件有限公司软件三部副经理;
黄 桁,男,1972年7月出生,汉族,籍贯:湖南省,在职研究生,工商管理硕士,正高级工程师,1997年7月参加工作,1995年11月加入中国共产党,现任上海海勃物流软件有限公司党总支书记、总经理。
骆 俊,男,1968年10月出生,汉族,籍贯:江苏,全日制大学,工学学士,高级政工师,1991年7月参加工作,1996年2月加入中国共产党。现任上港集团海湾分公司总经理。
彭冠军,男,1962年1月出生,汉族,籍贯:安徽,全日制大学,工学学士,工程师、政工师,1984年8月参加工作,1983年12月加入中国共产党。现任上港集团海湾分公司党总支书记。
陈 磊,男,1974年4月出生,汉族,籍贯:上海,硕士研究生,一级、二级引航员,1996年8月参加工作,1994年10月加入中国共产党。现任上港外运集装箱仓储服务有限公司党总支书记。
沈继平,男,1967年3月出生,汉族,籍贯:上海,全日制本科,助理经济师,1987年7月参加工作,2003年6月加入中国共产党。现任上港外运集装箱仓储服务有限公司总经理。
吴鹏程,男,1974年4月出生,汉族,籍贯:江苏南通,在职博士研究生,工学博士,教授级高级工程师,1995年8月参加工作,1995年5月加入中国共产党。现任上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司党总支书记;上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司总经理。
范长清,男,1962年11月出生,汉族,籍贯:江苏盐城,在职大学,高级政工师,1979年1月参加工作,1984年5月加入中国共产党。现任上港集团瑞泰发展有限责任公司总经理。
张 斌,男,1961年8月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学,工学学士,教授级高级工程师,1980年8月参加工作,1986年10月加入中国共产党。现任中共上港集团工程建设指挥部党总支书记、总指挥。
陈 琳,女,1989年11月出生,汉族,籍贯:上海,全日制大学,工学学士,工程师,2011年7月参加工作,2010年6月加入中国共产党。现任上港集团工程建设指挥部党群工作办公室主任助理。
郑 科,男,1980年2月出生,汉族,籍贯:江苏,全日制大学,工学学士,高级工程师,2001年7月参加工作,2003年8月加入中国共产党。现任上港集团工程建设指挥部工程二部经理。
朱 华,男,1969年5月出生,籍贯:上海松江,出生地:上海,汉族,1986年3月参加工作,2004年3月加入中国共产党,2005年4月转正,在职大学本科学历,现任上港集团平湖独山港码头有限公司党总支书记、总经理。
周骏杰,男,1978年10月出生,籍贯:浙江慈溪,出生地:上海,汉族,2000年8月参加工作,2006年11月加入中国共产党,2007年11月转正,在职大学本科学历,现任上港集团平湖独山港码头有限公司副总经理。
曹志华,男,1967年1月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学,政工师,1987年7月参加工作,1995年3月加入中国共产党。现任上海港技术劳务有限公司党总支部书记、总经理。
虞波樱,女,1979年9月出生,汉族,籍贯:浙江舟山,全日制大学,经济学学士,政工师,2001年7月参加工作,1999年10月加入中国共产党。现任上海港技术劳务有限公司党总支部副书记。
朱 烨,男,1977年10月出生,汉族,籍贯:上海,全日制研究生,理学硕士,高级经济师,2004年2月参加工作,2013年11月加入中国共产党。现任上海同盛物流园区投资开发有限公司总经理办公室主任。
李建青,男,1972年2月出生,汉族,籍贯:浙江绍兴,全日制研究生,文学硕士,高级经济师,1997年7月参加工作,2003年6月加入中国共产党。现任上海深水港国际物流有限公司党支部书记。
俞亚军,男,1961年7月出生,汉族,籍贯:上海,全日制本科,工学学士,高级工程师,1982年8月参加工作,1996年9月加入中国共产党。现任上海同盛物流园区投资开发有限公司党总支书记。
蒋家唯,女,1989年7月出生,汉族,籍贯:江苏无锡,全日制研究生,理学硕士,经济师,2011年8月参加工作,2009年11月加入中国共产党。现任上海同盛物流园区投资开发有限公司党群工作部党建主办兼团支部书记。
朱 健,男,1962年1月出生,汉族,籍贯:上海市,在职党校大学,经济员,1981年5月参加工作,1992年10月加入中国共产党。现任上海新海龙餐饮管理有限公司总经理。
张红兵,男,1970年6月出生,汉族,籍贯:江苏淮安,中央党校在职研究生,政工师,企业人力资源管理师(一级),1988年7月参加工作,1995年12月加入中国共产党。现任上海新海龙餐饮管理有限公司党支部书记。
田 原,男,1964年4月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学,高级政工师,1984年8月参加工作,1991年6月加入中国共产党。现任上海远东水运工程建设监理咨询有限公司党支部书记。
陈少杰,男,1990年8月出生,汉族,籍贯:福建,全日制大学,工程师,2003年7月参加工作,2010年12月加入中国共产党。现任上海远东水运工程建设监理咨询有限公司团支部书记。
王施恩,男,1962年10月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学,工学学士,教授级高级工程师,1980年8月参加工作,1984年7月加入中国共产党。现任中共上海星外滩公司党支部书记、总经理。
王林国,男,1963年4月出生,汉族,籍贯:江苏盐城,在职本科,高级政工师,1982年8月参加工作,1994年12月加入中国共产党。现任中共上海星外滩公司党支部副书记。
吴向明,男,1963年7月出生,汉族,籍贯:上海,大学本科,高级政工师,1984年8月参加工作,1995年6月加入中国共产党。现任上港集团冷链物流有限公司党支部书记。
缪国强,男,1963年12月出生,汉族,籍贯:浙江,大学本科,中级政工师,1983年10月参加工作,1986年5月加入中国共产党。现任上港集团冷链物流有限公司总经理。
朱奕瑾,女,1967年10月出生,汉族,籍贯:上海,在职研究生,会计师,1989年6月参加工作,1989年6月加入中国共产党。现任洋山申港国际石油储运有限公司党支部书记、支委委员。
周 泉,男,1976年9月出生,汉族,籍贯:上海,在职大学,1998年7月参加工作,2004年6月加入中国共产党。现任洋山申港国际石油储运有限公司支委委员、总经理办公室主任兼人力资源部经理。
王燊超,男,1989年2月出生,汉族,籍贯:上海,高中学历,运动健将,2005年12月参加工作,2011年1月加入中国共产党。现为上港集团足球俱乐部一线队球员。
黄小军,男,1988年9月出生,汉族,籍贯:江苏海门,全日制大学本科学历,经济学学士, 2011年7月参加工作,2015年11月加入中国共产党。现任上港集团足球俱乐部球队管理部专员。
王 欢,女,1981年10月出生,汉族,籍贯:辽宁丹东市,全日制研究生,硕士学位,高级经济师,2007年7月参加工作,2002年11月加入中国共产党。现任上港融资租赁租赁有限公司业务部高级项目经理。
缪 强,男,1969年12月出生,汉族,籍贯:浙江嘉兴市,全日制大学,工程师,1992年7月参加工作,1997年8月加入中国共产党。现任上港集团(香港)公司党支部书记,总经理。
李佛佐,男,1986年2月出生,汉族,籍贯:浙江定海,大学文化程度,2007年12月参加工作,2008年8月加入中国共产党。现任上海港公安局外高桥欧高路港区派出所民警。
冷卫华,女,1972年2月出生,汉族,籍贯:江西上高,大学文化程度,1994年8月参加工作,1997年11月加入中国共产党。现任上海港公安局水上消防支队党总支书记、支队部党支部书记、政委。
邹伟强,男,1963年1月出生,汉族,籍贯:上海,大学文化程度,1981年5月参加工作,1994年11月加入中国共产党。现任上海港公安局外高桥欧高路港区派出所所长。
陆志明,男,1970年10月出生,汉族,籍贯:上海,大学文化程度,1989年12月参加工作,1995年6月加入中国共产党。现任上海港公安局洋山分局交警大队警长。
林荣国,男,1964年1月出生,汉族,籍贯:浙江镇海,大学文化程度,1984年8月参加工作,1986年9月加入中国共产党。现任上海港公安局党委书记、局长。
叶 军,男,1978年2月出生,汉族,籍贯:湖北红安,在职大学学历,高级工程师,2000年7月参加工作,1999年11月加入中国共产党。现任中建港务上海公司副总经理。
刘 炜,男,1971年3月出生,汉族,籍贯:湖北黄冈,在职大学学历,高级工程师,1990年7月参加工作,1999年11月加入中国共产党。现任中建港务上海公司三分公司总经理。
吴恺一,男,1984年9月出生,汉族,籍贯:江苏苏州,全日制大学学历,工程师,2007年8月参加工作,2010年8月加入中国共产党。现任中建港务上海公司洋山分公司副总经理。
夏 怡,女,1982年4月出生,汉族,籍贯:江苏张家港,全日制大学学历,工程师,2004年8月参加工作,2009年6月加入中国共产党。现任中建港务党建工作部主任。
颜志凯,男,1974年3月出生,汉族,籍贯:四川岳池,在职大学学历,高级政工师,1996年8月参加工作,1996年7月加入中国共产党。现任中建港务党委副书记、纪委书记、工会主席。
公示时间为:2019年3月22日~3月28日。如对公示对象有情况反映的,可在公示期间向上港集团党委反映。
联系电话:35308676;
联系地址:东大名路358号国际港务大厦2507室(邮编:200080)。
中共上海国际港务(集团)股份有限公司委员会
2019年3月22日